序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈建建 | 100% | 50.500000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建建
|
|
2 |
李正钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-10 | 董事备案 |
职务:执行董事,姓名:陈建建,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:陈建建,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:陈建建,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:许娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
|
职务:执行董事,姓名:陈建建,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:陈建建,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李正钢,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
|
2 | 2018-07-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郑卫兵,出资额:50.5万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2047-06-15; [退出]投资人:陈建建,出资额:50.5万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2047-06-15;
|
投资人:陈建建,出资额:50.5万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2047-06-15;
|
3 | 2018-07-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:郑卫兵 ; [退出]投资人:陈建建 ;
|
投资人:陈建建 ;
|
4 | 2018-07-24 | 注册资本(金)变更 |
101万元
|
50.5万元( - 50% )
|
5 | 2018-07-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-06-05 | 其他变更 |
姓名:郑卫兵,职务:执行董事;姓名:郑卫兵,职务:经理;姓名:陈建建,职务:监事;
|
姓名:陈建建,职务:执行董事;姓名:陈建建,职务:经理;姓名:许娟,职务:监事;
|
7 | 2018-06-05 | 法定代表人变更 |
郑卫兵
|
陈建建
|