序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丰城市高新园区人力资源和社会保障服务中心 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 陈志龙 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范东锋
|
|
2 |
杨振龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 法定代表人变更 |
周劲键
|
范东锋
|
2 | 2021-08-06 | 其他变更 |
姓名:周劲键,职务:执行董事;姓名:杨振龙,职务:监事;姓名:周劲键,职务:经理;
|
姓名:范东锋,职务:经理;姓名:杨振龙,职务:监事;姓名:范东锋,职务:执行董事;
|
3 | 2018-03-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:丰城市投资公司,出资额:51万人民币,占51%,出资方式:货币,出资时间:2003-05-15; [退出]投资人:陈志龙,出资额:49万人民币,占49%,出资方式:货币,出资时间:2003-05-15;
|
投资人:丰城市高新园区人力资源和社会保障服务中心,出资额:51万人民币,占51%,出资方式:货币,出资时间:2003-05-15; [新增]投资人:陈志龙,出资额:49万人民币,占49%,出资方式:货币,出资时间:2003-05-15;
|
4 | 2018-03-15 | 其他变更 |
姓名:付炜,职务:执行董事;姓名:邬海明,职务:经理;姓名:陈志龙,职务:监事;
|
姓名:周劲键,职务:执行董事;姓名:杨振龙,职务:监事;姓名:周劲键,职务:经理;
|
5 | 2018-03-15 | 投资人(股权)变更 |
投资人:丰城市投资公司 ; [退出]投资人:陈志龙 ;
|
投资人:丰城市高新园区人力资源和社会保障服务中心 ; [新增]投资人:陈志龙 ;
|
6 | 2018-03-15 | 法定代表人变更 |
邬海明
|
周劲键
|
7 | 2016-04-29 | 法定代表人变更 |
付炜
|
邬海明
|
8 | 2016-04-29 | 其他变更 |
姓名:陈志龙,职务:监事;姓名:付炜,职务:执行董事兼总经理;
|
姓名:邬海明,职务:总经理;姓名:陈志龙,职务:监事;姓名:付炜,职务:执行董事;
|
9 | 2015-09-29 | 住所变更 |
江西省丰城市丰源工业园
|
江西省丰城市高新技术产业园区高新大道18-2号
|
10 | 2011-07-05 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:雷剑鸿
|
证件号码:******,姓名:付炜
|