序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊建武 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊建武
|
|
2 |
钟志坚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邓晓花,出资额:40万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-16; [退出]投资人:熊根和,出资额:60万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2009-06-28; [退出]
|
投资人:熊建武,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-31; [新增]
|
2 | 2017-04-25 | 法定代表人变更 |
邓晓花
|
熊建武
|
3 | 2017-04-25 | 其他变更 |
姓名:熊根和,职务:执行董事;姓名:徐沁,职务:监事;姓名:邓晓花,职务:经理;
|
姓名:钟志坚,职务:监事;姓名:熊建武,职务:执行董事兼总经理;
|
4 | 2017-04-25 | 投资人(股权)变更 |
投资人:邓晓花 ; [退出]投资人:熊根和 ; [退出]
|
投资人:熊建武 ; [新增]
|
5 | 2017-04-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-06-01 | 其他变更 |
|
*****N
|
7 | 2012-05-17 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:李平祥
|
证件号码:******,姓名:邓晓花
|
8 | 2012-05-17 | 投资人(股权)变更 |
熊根和,出资60.0万元,占60.0%;李平祥,出资40.0万元,占40.0%; [退出]
|
邓晓花,出资40.0万元,占40.0%; [新增]熊根和,出资60.0万元,占60.0%;
|
9 | 2010-06-30 | 投资人(股权)变更 |
李平祥,30.0(万元)30%; [退出]徐沁,30.0(万元)30%; [退出]熊根和,40.0(万元)40%; [退出]
|
李平祥,40.0(万元)40%; [新增]熊根和,60.0(万元)60%; [新增]
|