序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘卫华 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘卫华
|
|
2 |
黄世民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄世民 ; [退出]投资人:幸翠英 ; [退出]
|
投资人:潘卫华 ; [新增]
|
2 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
幸翠英
|
潘卫华
|
3 | 2020-07-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-07-06 | 其他变更 |
姓名:幸翠英,职务:经理;姓名:黄世民,职务:监事;姓名:幸翠英,职务:执行董事;
|
姓名:潘卫华,职务:执行董事;姓名:潘卫华,职务:经理;姓名:黄世民,职务:监事;
|
5 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:黄世民,出资额:40万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [退出]投资人:幸翠英,出资额:60万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [退出]
|
投资人:潘卫华,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [新增]
|
6 | 2020-06-16 | 投资人(股权)变更 |
投资人:王卫平,出资额:60万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [退出]投资人:黄世民,出资额:40万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02;
|
投资人:黄世民,出资额:40万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02;投资人:幸翠英,出资额:60万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [新增]
|
7 | 2020-06-16 | 其他变更 |
姓名:王卫平,职务:执行董事;姓名:黄世民,职务:监事;姓名:王卫平,职务:经理;
|
姓名:幸翠英,职务:执行董事;姓名:幸翠英,职务:经理;姓名:黄世民,职务:监事;
|
8 | 2020-06-16 | 投资人(股权)变更 |
投资人:王卫平 ; [退出]投资人:黄世民 ;
|
投资人:黄世民 ;投资人:幸翠英 ; [新增]
|
9 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
王卫平
|
幸翠英
|
10 | 2020-04-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:潘卫华,出资额:100万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [退出]
|
投资人:王卫平,出资额:60万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [新增]投资人:黄世民,出资额:40万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-02; [新增]
|