序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王天权 | 51% | 1530万人民币 |
2 | 何军雄 | 49% | 1470万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何军雄
|
|
2 |
王天权
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南晶菱糖业营销有限公司广通分公司
|
何军雄 | 2008-12-18 |
2 |
云南晶菱糖业营销有限公司昆明分公司
|
何军雄 | 2008-10-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-26 | 联络员备案 |
杨林梅 *** 备案手机:***
|
苏源娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-11-12 | 经理备案 |
徐涛 [退出]
|
何军雄 [新增]
|
3 | 2018-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐涛 [退出]
|
何军雄 [新增]
|
4 | 2017-03-10 | 联络员备案 |
李娟 *** 备案手机:***
|
杨林梅 *** 备案手机:***
|
5 | 2014-12-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
昆明经济开****区经开路3号科技创新园2A11-9室电话:********邮编:650000
|
云南省昆明经济开****区经开路3号科技创新园2A11-9室电话:********邮编:650000
|