序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 负责人变更 |
叶节育 [退出]
|
郑飞 [新增]
|
2 | 2021-03-18 | 负责人变更 |
施任翔 [退出]
|
叶节育 [新增]
|
3 | 2019-05-10 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2018-08-30 | 负责人变更 |
邵继健 [退出]
|
施任翔 [新增]
|
5 | 2017-12-07 | 负责人变更 |
肖俊 [退出]
|
邵继健 [新增]
|
6 | 2015-12-17 | 名称变更 |
南昌银行股份有限公司上饶婺源支行
|
江西银行股份有限公司上饶婺源支行
|
7 | 2014-07-24 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:徐青
|
证件号码:******,姓名:肖俊
|
8 | 2014-07-24 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:徐青 [退出]
|
证件号码:******,姓名:肖俊 [新增]
|