序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王丽珍 | 95% | 190.0万人民币 |
2 | 熊三娥 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊三娥
|
|
2 |
王丽珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 经营范围变更 |
文化娱乐服务;餐饮服务;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿乳粉)、烟、酒零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
许可项目:歌舞娱乐活动,足浴服务,烟草制品零售,酒吧服务(不含演艺娱乐活动),游艺娱乐活动,演出经纪,餐饮服务,食品经营,酒类经营,电影放映,生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:游艺及娱乐用品销售,养生保健服务(非医疗),文化娱乐经纪人服务,娱乐性展览,休闲娱乐用品设备出租,组织文化艺术交流活动,台球活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
2 | 2019-09-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吴厂荣,出资额:10万人民币,占5%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-09; [退出]投资人:王丽珍,出资额:190万人民币,占95%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;
|
投资人:王丽珍,出资额:190万,占95%,出资方式:货币,出资时间:2020-12-31;投资人:熊三娥,出资额:10万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2016-11-09; [新增]
|
3 | 2019-09-06 | 其他变更 |
姓名:吴厂荣,职务:执行董事;姓名:吴厂荣,职务:经理;姓名:王丽珍,职务:监事;
|
姓名:王丽珍,职务:监事;姓名:熊三娥,职务:经理;姓名:熊三娥,职务:执行董事;
|
4 | 2019-09-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吴厂荣 ; [退出]投资人:王丽珍 ;
|
投资人:王丽珍 ;投资人:熊三娥 ; [新增]
|
5 | 2019-09-06 | 法定代表人变更 |
吴厂荣
|
熊三娥
|