序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周****源 | 60% | 300万人民币 |
2 | 周剑 | 20% | 100万人民币 |
3 | 周剑斌 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周剑斌
|
|
2 |
周剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 投资人(股权)变更 |
投资人:祝维禄 ; [退出]投资人:周****源 ;投资人:周剑斌 ;投资人:周剑 ;
|
投资人:周剑 ;投资人:周剑斌 ;投资人:周****源 ;
|
2 | 2021-04-13 | 投资人(股权)变更 |
投资人:祝维禄,出资额:50万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]投资人:周****源,出资额:250万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:周剑斌,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:周剑,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;
|
投资人:周剑,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:周剑斌,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:周****源,出资额:300( + 20% )万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;
|
3 | 2020-11-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:祝维禄 ;
|
投资人:祝维禄 ;投资人:周****源 ; [新增]投资人:周剑斌 ; [新增]投资人:周剑 ; [新增]
|
4 | 2020-11-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
5 | 2020-11-11 | 其他变更 |
姓名:祝庆昌,职务:监事;姓名:祝维禄,职务:经理;姓名:祝维禄,职务:执行董事;
|
姓名:周剑斌,职务:执行董事;姓名:周剑,职务:监事;姓名:周剑斌,职务:经理;
|
6 | 2020-11-11 | 法定代表人变更 |
祝维禄
|
周剑斌
|
7 | 2020-11-11 | 投资人(股权)变更 |
投资人:祝维禄,出资额:500万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;
|
投资人:祝维禄,出资额:50( - 90% )万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:周****源,出资额:250万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [新增]投资人:周剑斌,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [新增]投资人:周剑,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [新增]
|
8 | 2018-02-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:祝维禄,出资额:186万人民币,占37.2%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;投资人:郑远良,出资额:10万人民币,占2%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]投资人:毛式军,出资额:99万人民币,占19.8%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]投资人:戴鸿峰,出资额:134万人民币,占26.8%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]投资人:郑英姿,出资额:71万人民币,占14.2%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10; [退出]
|
投资人:祝维禄,出资额:500( + 168.8172% )万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2008-10-10;
|
9 | 2018-02-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:祝维禄 ;投资人:郑远良 ; [退出]投资人:毛式军 ; [退出]投资人:戴鸿峰 ; [退出]投资人:郑英姿 ; [退出]
|
投资人:祝维禄 ;
|
10 | 2018-02-05 | 其他变更 |
姓名:戴鸿峰,职务:董事;姓名:祝维禄,职务:首席代表;姓名:郑英姿,职务:董事;姓名:毛式军,职务:监事;姓名:郑远良,职务:监事;
|
姓名:祝庆昌,职务:监事;姓名:祝维禄,职务:经理;姓名:祝维禄,职务:执行董事;
|