序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙艳 | 90% | 90.0万 |
2 | 孙洁洁 | 10% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙洁洁
|
|
2 |
孙艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 章程 |
|
|
2 | 2020-07-20 | 股东****起人 |
|
|
3 | 2020-07-20 |
|
|
|
4 | 2020-07-06 | 股东****起人 |
|
|
5 | 2020-07-06 | 章程 |
|
|
6 | 2019-12-18 | 章程 |
|
|
7 | 2019-12-18 | 经营范围 |
|
|
8 | 2019-12-04 | 注册资本 |
|
|
9 | 2019-12-04 | 章程 |
|
|
10 | 2019-12-04 | 股东****起人 |
|
|