序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘方合 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘方合
|
|
2 |
王国华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 |
股东(****起人)名称:刘锡龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:500万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2049-12-31;
|
股东(****起人)名称:刘方合,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:500万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2049-12-31;
|
|
2 | 2022-05-24 |
姓名:刘锡龙,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:刘方合,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
|
3 | 2022-05-24 |
刘锡龙
|
刘方合
|
|
4 | 2022-05-24 |
姓名:刘锡龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
|
姓名:王国华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
|
|
5 | 2021-06-16 |
刘健
|
刘锡龙
|
|
6 | 2021-06-16 |
****
|
****
|
|
7 | 2021-06-16 |
姓名:刘健,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
|
姓名:刘锡龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
|
|
8 | 2020-11-11 |
肖晓定
|
刘健
|
|
9 | 2020-11-11 |
姓名:肖晓定,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
|
姓名:刘健,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
|
|
10 | 2019-12-11 | 经理 |
姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:刘锡龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; [退出]
|
姓名:肖晓定,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增]姓名:刘方合,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
|