序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王真武 | 98% | 490.0万 |
2 | 宋寿锟 | 2% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王真武
|
|
2 |
宋寿锟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-05-13 | 补****执照 |
|
|
2 | 2007-06-19 | 经营范围 |
|
|
3 | 2007-01-22 | 注册资本 |
|
|
4 | 2005-11-07 | 经营范围 |
|
|