序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 交运集团有限公司 | 70.66666% | 212万 |
2 | 邱金海 | 7.33333% | 22万 |
3 | 徐文斌 | 6% | 18万 |
4 | 滕金亮 | 2.66667% | 8万 |
5 | 张勇 | 1.66667% | 5万 |
6 | 沈洪涛 | 1.33333% | 4万 |
7 | 姜浩钧 | 1.33333% | 4万 |
8 | 李秀华 | 1.33333% | 4万 |
9 | 房功权 | 0.66667% | 2万 |
10 | 丁延平 | 0.66667% | 2万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙永亮
|
|
2 |
惠喜堂
|
|
3 |
滕金亮
|
|
4 |
安茂宏
|
|
5 |
王勇军
|
|
6 |
徐文斌
|
|
7 |
刘春涛
|
|
8 |
李杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青岛交运银通旅游汽车有限公司巴士分公司
|
陈春环 | 2001-04-28 |
2 |
青岛交运银通旅游汽车有限公司汽车租赁分公司
|
丁延平 | 1999-09-15 |
3 |
青岛正通商贸公司
|
滕金亮 | 1993-08-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-04-07 | 清算组负责人 |
|
|
2 | 2013-03-12 | 其他变更事项 |
|
|
3 | 2013-03-12 | 股东****起人 |
|
|
4 | 2010-12-24 | 董事 |
|
|
5 | 2010-12-24 | 其他变更事项 |
|
|