序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国海洋大学 | 27% | 270.0万 |
2 | 颜民 | 26% | 260.0万 |
3 | 黄金钊 | 19.5% | 195.0万 |
4 | 李美真 | 14.5% | 145.0万 |
5 | 贾秀萍 | 9.1% | 91.0万 |
6 | 隋景堂 | 3.9% | 39.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯海军
|
|
2 |
贾秀萍
|
|
3 |
颜民
|
|
4 |
黄金钊
|
|
5 |
李美真
|
|
6 |
马成海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-11-21 | 清算组负责人 |
|
|
2 | 2009-04-15 | 董事 |
|
|
3 | 2008-12-22 | 其他变更事项 |
|
|
4 | 2008-12-22 | 法定代表人 |
|
|
5 | 2007-07-18 | 注册资本 |
|
|
6 | 2007-03-16 | 营业期限 |
|
|
7 | 2007-03-16 | 注册资本 |
|
|