序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-28 |
李娜
|
房芹
|
|
2 | 2019-10-12 | 负责人 |
于洪港
|
李娜
|
3 | 2016-07-08 | 法定代表人(负责人)变更 |
王光华
|
于洪港
|
4 | 2016-07-08 | 联系电话 |
*****
|
7167807
|
5 | 2016-07-08 | 联系电话 |
****
|
****
|
6 | 2016-07-08 | 负责人 |
王光华
|
于洪港
|
7 | 2016-07-08 | 法定代表人(负责人)变更 |
王光华
|
于洪港
|
8 | 2015-12-31 | 联络员信息 |
|
姓名:李宓,固定电话:3159967,移动电话:***********,电子邮箱:***********n,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:***********
|
9 | 2014-03-21 | 法定代表人(负责人)变更 |
姓名:李涛联系电话:职务:负责人任免机构:上海浦东****展银行股份有限公司淄博分行身份证件类型:居民身份证身份证件号码:****************
|
姓名:王光华联系电话:***********998职务:负责人任免机构:上海浦东****展银行股份有限公司淄博分行身份证件类型:居民身份证身份证件号码:****************
|
10 | 2014-03-21 | 负责人 |
姓名:李涛 联系电话: 职务:负责人 任免机构:上海浦东****展银行股份有限公司淄博分行 身份证件类型:居民身份证 身份证件号码:****
|
姓名:王光华 联系电话:**** 职务:负责人 任免机构:上海浦东****展银行股份有限公司淄博分行 身份证件类型:居民身份证 身份证件号码:****
|