序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊冬梅 | 33.33333% | 3.0万人民币 |
2 | 王海峰 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
3 | 宋洁 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
4 | 冯玲建 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
5 | 毕大凯 | 16.66667% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊冬梅
|
|
2 |
宋洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-27 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2015-08-27 | 法定代表人(负责人)变更 |
|
|
3 | 2013-04-28 | 经营范围 |
|
|
4 | 2013-04-28 | 拟定投资总额 |
|
|
5 | 2012-04-26 | 经营范围 |
|
|
6 | 2012-04-26 | 拟定投资总额 |
|
|
7 | 2009-06-16 | 经营范围 |
|
|
8 | 1999-02-08 | 法定代表人 |
|
|