序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟建坤 | 30% | 150万人民币 |
2 | 湖南天格住房置业担保有限公司 | 24% | 120万人民币 |
3 | 张冬运 | 19% | 95万人民币 |
4 | 李勇 | 9.5% | 47.5万人民币 |
5 | 彭瑞兰 | 9.5% | 47.5万人民币 |
6 | 吴海鹏 | 8% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟建坤
|
|
2 |
张冬运
|
|
3 |
周茂礼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-29 | 清算组备案 |
无
|
负责人:钟建坤;成员:张冬运;
|
2 | 2017-07-19 | 住所变更 |
益阳市高新区康富南路100号一楼
|
益阳市高新区康富南路100号一楼
|
3 | 2016-04-14 | 财务负责人 |
|
陈孝君
|
4 | 2015-06-29 | 投资人(股权)变更 |
湖南天格住房置业担保有限公司张冬运钟建坤夏丽英 [退出]李勇周茂礼 [退出]
|
湖南天格住房置业担保有限公司李勇彭瑞兰 [新增]吴海鹏 [新增]张冬运钟建坤
|
5 | 2015-02-15 | 投资人(股权)变更 |
张冬运钟建坤刘恺平 [退出]夏丽英李勇周茂礼赵夏萌 [退出]
|
湖南天格住房置业担保有限公司 [新增]李勇钟建坤张冬运夏丽英周茂礼
|
6 | 2014-11-24 | 经营范围 |
提供投资、理财政策咨询服务;办理项目投资、贷款相关手续的咨询中介服务;商务资讯、企业管理咨询、财务顾问服务(以上项目涉及行政许可的除外)。
|
提供投资、民间理财政策及信息咨询服务;代办相关投资手续、项目投资、贷款中介服务;商务资讯、企业管理咨询、财务顾问服务(以上项目涉及行政许可的除外)。
|