序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)(2219)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)(2213)
|
2 | 2019-12-23 | 负责人变更 |
张群肆 [退出]
|
刘丹 [新增]
|
3 | 2015-11-10 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:冯浪 [退出]
|
证件号码:******,姓名:张群肆 [新增]
|
4 | 2014-06-09 | 负责人变更 |
证件号码:******,姓名:盛玉煌 [退出]
|
证件号码:******,姓名:冯浪 [新增]
|
5 | 2014-06-09 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:盛玉煌
|
证件号码:******,姓名:冯浪
|
6 | 2014-06-09 | 负责人变更 |
证件号码:*****7,姓名:盛玉煌 [退出]
|
证件号码:*****0,姓名:冯浪 [新增]
|
7 | 2014-06-09 | 经营范围变更 |
一般经营项目:金融业务(以金融许可证批准的业务为准)。*;
|
一般经营项目:金融业务(以金融许可证批准的业务为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***;
|