序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱兴文 | 97% | 194.0万人民币 |
2 | 朱兴永 | 3% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱兴文
|
|
2 |
朱兴永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-27 | 章程 |
|
|
2 | 2015-08-27 | 监事备案 |
|
|
3 | 2015-08-27 | 投资人(股权)变更 |
|
|
4 | 2015-08-27 | 经理备案 |
|
|
5 | 2010-02-07 | 股东****起人 |
|
|
6 | 2008-11-17 | 住所 |
|
|
7 | 2006-09-12 | 住所 |
|
|
8 | 2006-04-07 | 法定代表人 |
|
|
9 | 2006-03-03 | 经营范围 |
|
|