序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尚军3人 | 30% | 9.0万人民币 |
2 | 李安军9人 | 30% | 9.0万人民币 |
3 | 苗俊德4人 | 26.66667% | 8.0万人民币 |
4 | 孙耀华 | 13.33333% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙耀华
|
|
2 |
王德安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-13 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2015-08-13 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2010-06-07 | 拟定投资总额 |
|
|
4 | 2010-06-07 | 经营范围 |
|
|
5 | 2009-04-23 | 经营范围 |
|
|
6 | 2009-04-23 | 行业门类 |
|
|
7 | 2007-06-21 | 经营范围 |
|
|
8 | 2006-06-26 | 经营范围 |
|
|
9 | 2006-06-26 | 行业门类 |
|
|
10 | 2005-04-27 | 经营范围 |
|
|