序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李超 | 96% | 48.0万人民币 |
2 | 张颖 | 4% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李超
|
|
2 |
张颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2015-01-08;姓名:李超;
|
任职起始日期:2017-07-21;姓名:张颖;
|
2 | 2017-07-24 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2015-01-08;姓名:张颖;
|
任职起始日期:2017-07-21;姓名:李超;
|
3 | 2017-07-24 | 法定代表人 |
张颖
|
李超
|
4 | 2017-07-24 | 法定代表人信息 |
姓名:张颖;任职起始日期:2015-01-08;
|
姓名:李超;任职起始日期:2017-07-21;
|
5 | 2017-07-24 | 负责人变更 |
姓名:张颖; [退出]
|
姓名:李超; [新增]
|
6 | 2017-07-24 | 负责人变更 |
张颖 [退出]
|
李超 [新增]
|
7 | 2015-01-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;任职起始日期:2007-12-08;
|
法定代表人标识:是;任职起始日期:2015-01-08;
|
8 | 2015-01-12 | 法定代表人 |
李超
|
张颖
|
9 | 2015-01-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张颖
|
10 | 2015-01-12 | 董事、监事、经理人员信息 |
李超
|
空
|