序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 |
谭晓光
|
李俊辉
|
|
2 | 2019-10-25 | 负责人 |
王长牛
|
谭晓光
|
3 | 2019-10-25 |
王长牛
|
谭晓光
|
|
4 | 2017-03-07 | 负责人 |
魏新波
|
王长牛
|
5 | 2017-03-07 | 隶属公司名称变更 |
山东无棣农村合作银行
|
山东无棣农村商业银行股份有限公司
|
6 | 2017-03-07 | 法定代表人(负责人)变更 |
魏新波
|
王长牛
|
7 | 2015-05-27 | 负责人 |
王滨
|
魏新波
|
8 | 2015-05-27 | 法定代表人(负责人)变更 |
王滨
|
魏新波
|