序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈俊 | 100% | 200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈俊
|
|
2 |
陈海鸥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 杨俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 陈海鸥; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
2 | 2019-12-26 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈俊; 出资额: 100; 百分比: 50姓名: 杨俊; 出资额: 100; 百分比: 50 [退出]
|
姓名: 陈俊; 出资额: 200( + 100% ); 百分比: 100
|
3 | 2019-12-26 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2019-12-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-03-19 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
200( - 80% )
|
6 | 2019-03-19 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈俊; 出资额: 500; 百分比: 50姓名: 杨俊; 出资额: 500; 百分比: 50
|
姓名: 陈俊; 出资额: 100( - 80% ); 百分比: 50姓名: 杨俊; 出资额: 100( - 80% ); 百分比: 50
|
7 | 2018-10-18 | 名称变更 |
陕西松上工量刃具有限公司
|
陕西银燕工量刃具有限公司
|
8 | 2018-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈学松
|
陈俊
|
9 | 2018-06-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐莉莉,原联络员固定电话:***********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:**********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:陈学松,原财务负责人固定电话:***********,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐莉莉,现联络员固定电话:***********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:**********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:陈俊,现财务负责人固定电话:***********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2018-06-13 | 投资者变更 |
陈学松 [退出]
|
陈俊 [新增]
|