序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李霁开 | 67.27888% | 2810.4815万 |
2 | 李日冬 | 17.43571% | 728.3524万 |
3 | 王云 | 6.56193% | 274.1157万 |
4 | 陈经勇 | 4.97117% | 207.6636万 |
5 | 杨保占 | 3.72838% | 155.7477万 |
6 | 李雷 | 0.02394% | 1.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李霁开
|
|
2 |
李雷
|
|
3 |
杨保占
|
|
4 |
李日冬
|
|
5 |
汪显政
|
|
6 |
王云
|
|
7 |
刘艳
|
|
8 |
王建新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710068
|
2 | 2021-12-17 | 住所变更 |
西安市高新区里花南路八号
|
陕西省西安市沣东新城丰全路889号办公楼3-12室
|
3 | 2021-12-17 | 联系电话变更 |
********
|
***-********
|
4 | 2021-12-17 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
5 | 2021-12-09 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局高新分局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局沣东新城分局;
|
6 | 2020-12-18 | 注册资本(金)变更 |
5151.6566
|
4177.3609( - 18.91228% )
|
7 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈经勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 韩兆明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李霁开; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 王云; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨保占; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 周伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李日冬; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]姓名: 李霁开; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 刘艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 汪显政; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王建新; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王云; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 杨保占; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2020-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 边全会; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 陈经勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩兆明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李霁开; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 王云; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨保占; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 陈经勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩兆明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李霁开; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 王云; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨保占; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2020-03-16 | 注册资本(金)变更 |
6534.3642
|
5151.6566( - 21.16055% )
|
10 | 2019-06-13 | 章程修正案备案 |
备案章程修正案
|
修正股东出资信息表部分
|