序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西北方民爆集团有限公司 | 51% | 612万 |
2 | 陕西白河方宇药业有限公司 | 49% | 588万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
查文君
|
|
2 |
王清华
|
|
3 |
党创刚
|
|
4 |
李德平
|
|
5 |
王庆渝
|
|
6 |
查方林
|
|
7 |
何彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 查文君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 党创刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡承海; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李德平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王庆渝; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张新良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 查方林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 查文君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 党创刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李德平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王清华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 王庆渝; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
2 | 2022-06-14 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2021-02-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 查文君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 党创刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡承海; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李德平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王庆渝; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 佟彦军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 查文君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 党创刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡承海; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李德平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王庆渝; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张新良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
|
4 | 2021-02-08 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省安康市白河县中厂镇中厂村一组),原生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市白河县)
|
现生产经营地:(陕西省安康市白河县中厂镇中厂村一组),现生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市白河县)
|
5 | 2018-12-28 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省安康市白河县中厂镇中厂村一组),原生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市白河县)
|
现生产经营地:(陕西省安康市白河县中厂镇中厂村一组),现生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市白河县)
|
6 | 2018-12-28 | 章程备案 |
|
新章程2018.12.28
|
7 | 2018-12-28 | 地税登记证号变更 |
原生产经营地:(陕西省安康市白河县中厂镇中厂村一组),原生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市白河县)
|
现生产经营地:(陕西省安康市白河县中厂镇中厂村一组),现生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市白河县)
|
8 | 2018-12-28 | 主要人员备案 |
姓名: 查文君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 党创刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡承海; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李德平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘东风; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 鹿宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱文杰; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 查文君; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 党创刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡承海; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李德平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鹿宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王庆渝; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 佟彦军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
|
9 | 2016-03-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
查文君
|
查文君
|
10 | 2016-03-10 | 投资者变更 |
查文君
|
查文君
|