序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 忻小铁 | 92.25% | 184.5万 |
2 | 郭艳峰 | 3.25% | 6.5万 |
3 | 陈敬魁 | 0.75% | 1.5万 |
4 | 李连昌 | 0.75% | 1.5万 |
5 | 刘兰峰 | 0.75% | 1.5万 |
6 | 刘现国 | 0.5% | 1万 |
7 | 陈军阳 | 0.5% | 1万 |
8 | 卫燕 | 0.5% | 1万 |
9 | 高宏 | 0.25% | 0.5万 |
10 | 景红喜 | 0.25% | 0.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
忻小铁
|
|
2 |
郭艳峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安宏源整流设备有限责任公司桂林分公司
|
刘利 | 2009-06-15 |
2 |
西安宏源整流设备有限责任公司长安分公司
|
魏君毅 | 2005-11-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈敬魁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 郭艳峰; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 何一军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 马永前; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 忻小铁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 薛鹏雁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 郭艳峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 忻小铁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
2 | 2020-07-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 高宏; 出资额: 0.5; 百分比: 0.25姓名: 景红喜; 出资额: 0.5; 百分比: 0.25姓名: 薛鹏雁; 出资额: 0.5; 百分比: 0.25姓名: 陈军阳; 出资额: 1; 百分比: 0.5姓名: 李同轲; 出资额: 1; 百分比: 0.5 [退出]姓名: 刘现国; 出资额: 1; 百分比: 0.5姓名: 田琳; 出资额: 1; 百分比: 0.5 [退出]姓名: 卫燕; 出资额: 1; 百分比: 0.5姓名: 陈敬魁; 出资额: 1.5; 百分比: 0.75姓名: 李连昌; 出资额: 1.5; 百分比: 0.75姓名: 刘兰峰; 出资额: 1.5; 百分比: 0.75姓名: 马永前; 出资额: 1.5; 百分比: 0.75 [退出]姓名: 郭艳峰; 出资额: 6.5; 百分比: 3.25姓名: 忻小铁; 出资额: 56.5; 百分比: 28.25姓名: 何一军; 出资额: 124.5; 百分比: 62.25 [退出]
|
姓名: 高宏; 出资额: 0.5; 百分比: 0.25姓名: 景红喜; 出资额: 0.5; 百分比: 0.25姓名: 薛鹏雁; 出资额: 0.5; 百分比: 0.25姓名: 陈军阳; 出资额: 1; 百分比: 0.5姓名: 刘现国; 出资额: 1; 百分比: 0.5姓名: 卫燕; 出资额: 1; 百分比: 0.5姓名: 陈敬魁; 出资额: 1.5; 百分比: 0.75姓名: 李连昌; 出资额: 1.5; 百分比: 0.75姓名: 刘兰峰; 出资额: 1.5; 百分比: 0.75姓名: 郭艳峰; 出资额: 6.5; 百分比: 3.25姓名: 忻小铁; 出资额: 184.5( + 226.54867% ); 百分比: 92.25
|
3 | 2017-02-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何一军
|
忻小铁
|
4 | 2017-02-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:薛鹏雁,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:薛鹏雁,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
5 | 2017-02-14 | 投资者变更 |
何一军 [退出]
|
忻小铁 [新增]
|
6 | 2017-02-14 | 主要人员备案 |
姓名: 陈敬魁; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 郭艳峰; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 何一军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 马永前; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 忻小铁; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 薛鹏雁; 证件号码: ***************; 职位: 监事
|
姓名: 陈敬魁; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 郭艳峰; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 何一军; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 马永前; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 忻小铁; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 薛鹏雁; 证件号码: ***************; 职位: 监事
|
7 | 2017-02-14 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:薛鹏雁,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:薛鹏雁,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
8 | 2017-02-14 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:薛鹏雁;电话:******电话:******原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原办税人姓名:;电话:******电话:******原生产经营地:;原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:薛鹏雁;电话:******电话:******现财务负责人姓名:;电话:******电话:******现办税人姓名:;电话:******电话:******现生产经营地:;现生产经营地所在行政区划:
|
9 | 2017-02-14 | 董事备案 |
姓名: 陈敬魁;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 郭艳峰;证件号码*********; 职位: 董事姓名: 何一军;证件号码************; 职位: 董事长姓名: 马永前;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 忻小铁;证件号码*********; 职位: 董事姓名: 薛鹏雁;证件号码*********; 职位: 监事
|
姓名: 陈敬魁;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 郭艳峰;证件号码*********; 职位: 董事姓名: 何一军;证件号码*********; 职位: 董事长姓名: 马永前;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 忻小铁;证件号码************; 职位: 董事兼总经理姓名: 薛鹏雁;证件号码*********; 职位: 监事
|
10 | 2017-02-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何一军
|
忻小铁
|