序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李美平 | 87.04663% | 1008万人民币 |
2 | 李付长 | 12.95337% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李美平
|
|
2 |
李付长
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-11-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
郏县渣元乡渣元村(宋林公路路西)
|
河南省平顶山市郏县城关镇产业集聚区三元科技产业园一号楼
|
3 | 2019-05-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2019-05-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤矸石烧结砖生产、销售
|
煤矸石烧结砖的生产与销售、污泥处置
|
5 | 2017-04-05 | 变更 |
10
|
20
|
6 | 2017-04-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
10
|
20
|
7 | 2015-02-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李美平李付长张宪立 [退出]张东升 [退出]
|
李美平李付长
|
8 | 2015-02-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张宪立
|
李美平
|
9 | 2015-02-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张宪立:12.95%; [退出]李付长:12.95%;李美平:74.09%;
|
李美平;李付长;
|
10 | 2015-02-09 | 变更 |
张宪立
|
李美平
|