序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯惠 | 43.75% | 350.0万人民币 |
2 | 李增凯 | 33.75% | 270.0万人民币 |
3 | 赵林顺 | 22.5% | 180.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨岱
|
|
2 |
侯惠
|
|
3 |
赵林顺
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
林州市科正建设工程检测有限公司内黄分公司
|
袁利伟 | 2016-10-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-04-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建筑材料检测、地基基础工程检测、建筑工程主体结构检测、室内绝缘电阻测试、防雷接地电阻测试、室内环境检测、工程咨询服务。
|
许可项目:建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2020-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
申太林
|
杨岱
|
4 | 2020-03-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申太林 [退出]秦付才 [退出]赵林顺
|
侯惠 [新增]赵林顺杨岱 [新增]
|
6 | 2020-03-25 | 实收资本变更 |
80
|
180.000000( + 125% )
|
7 | 2020-03-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
申太林; [退出]秦付才; [退出]赵林顺;
|
侯惠:43.75%; [新增]赵林顺:22.5%;李增凯:33.75%; [新增]
|
8 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵林顺李未军 [退出]申太林
|
赵林顺秦付才 [新增]申太林
|
9 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申太林赵林顺李未军 [退出]
|
申太林赵林顺秦付才 [新增]
|
10 | 2016-06-16 | 变更 |
180
|
800.000000
|