序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河南新鸽新能源汽车有限公司 | 75% | 4500.0万人民币 |
2 | 李文平 | 25% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋方
|
|
2 |
郭强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河南新鸽摩托车有限公司工会委员会
|
2012-08-21 | |
2 |
新乡市新鸽摩托车有限公司伊宁市分公司
|
司铁军 | 2001-11-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
19
|
长期
|
2 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨俊玲 [退出]宋方
|
郭强 [新增]宋方
|
3 | 2020-06-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2019-09-30 | 联络员备案 |
无
|
张婕
|
5 | 2019-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李文平;河南新鸽产业有限公司; [退出]
|
河南新鸽新能源汽车有限公司:75%; [新增]李文平:25%;
|
6 | 2019-09-30 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2019-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨俊玲尚勤芳 [退出]
|
杨俊玲宋方 [新增]
|
8 | 2019-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
尚勤芳
|
宋方
|
9 | 2019-08-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2018-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨俊玲李文平 [退出]
|
杨俊玲尚勤芳 [新增]
|