序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫建业 | 47.188% | 23.594万人民币 |
2 | 李俊生 | 9.438% | 4.719万人民币 |
3 | 姚冀平 | 9.438% | 4.719万人民币 |
4 | 刘文军 | 3.1458% | 1.5729万人民币 |
5 | 张素婷 | 3.1458% | 1.5729万人民币 |
6 | 董新民 | 3% | 1.5万人民币 |
7 | 田正俭 | 3% | 1.5万人民币 |
8 | 王华 | 1.5% | 0.75万人民币 |
9 | 马文波 | 1.5% | 0.75万人民币 |
10 | 杨少波 | 1.5% | 0.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董新民
|
|
2 |
姜丽萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国红 [退出]刘冬生 [退出]董新民姜丽萍
|
董新民姜丽萍
|
2 | 2016-06-13 | 变更 |
姜丽萍
|
董新民
|
3 | 2016-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
姜丽萍
|
董新民
|
4 | 2016-01-08 | 变更 |
9
|
29
|
5 | 2016-01-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
9
|
29
|
6 | 2013-01-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2013-01-15
|
2016-01-15
|
7 | 2010-06-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-01-15
|
2013-01-15
|
8 | 2010-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
闫建业
|
姜丽萍
|