序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘海山 | 36% | 360万人民币 |
2 | 王建彬 | 34% | 340万人民币 |
3 | 师玉利 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘海山
|
|
2 |
王建彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-16 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2018-11-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
9
|
19
|
3 | 2017-12-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
刘海山:36%;王建彬:34%;晁庆霞:30%; [退出]
|
刘海山;王建彬;师玉利; [新增]
|
4 | 2013-12-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2013-12-04
|
2018-12-04
|
5 | 2011-03-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****、销售、咨询服务;房屋租赁,物业管理。(凭有效资质证经营)
|
房地产开****、销售;房屋租赁(凭有效资质证经营)。
|