序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王海锋
|
楚亚芳
|
2 | 2015-04-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-04-30
|
2025-12-31
|
3 | 2015-04-23 | 变更 |
2015-04-30
|
2025-12-31
|
4 | 2015-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-04-30
|
2025-12-31
|