序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐莉娟
|
潘莹
|
2 | 2018-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郭灵芝
|
徐莉娟
|
3 | 2018-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭灵芝 [退出]
|
徐莉娟 [新增]
|
4 | 2017-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
郭灵芝
|
5 | 2017-09-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张帆
|
郭灵芝
|
6 | 2015-08-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
孙红祥
|
张帆
|
7 | 2015-08-13 | 法定代表人(负责人、独资投资人)变更 |
孙红祥
|
张帆
|
8 | 2015-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
孙红祥
|
张帆
|
9 | 2014-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵晓辉
|
孙红祥
|
10 | 2014-06-11 | 法定代表人(负责人、独资投资人)变更 |
赵晓辉
|
孙红祥
|