序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2013-03-24
|
2023-03-23
|
2 | 2013-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张文礼
|
马永生
|
3 | 2011-06-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨明俊
|
张文礼
|