序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中裕(河南)能源控股有限公司 | 100% | 3500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王君芳
|
|
2 |
杨豫忠
|
|
3 |
孙克刚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
灵宝中裕燃气有限公司豫灵分公司
|
王君芳 | 2017-02-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨豫忠
|
王君芳
|
2 | 2019-06-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
城市燃气的配送与销售及燃气管道项目经营,管道燃气设施的建设运行,抢险、维修;燃气设备及器具销售、安装维修;汽车加气站建设及车用燃气加气,售电服务;供电设施承装、承修;配电网规划及建设。
|
城市燃气的配送与销售及燃气管道项目经营;管道燃气设施的建设、运行、抢险、维修;燃气设备及器具销售、安装、维修;汽车加气站建设及车用燃气加气;售电服务;供电设施承装、承修;配电网规划及建设;预包装食品的零售、烟酒销售、日用百货;报纸期刊、文体用品、家用电器电子产品、劳保用品的销售;票务代理;广告的设计、制作、****布 。
|
3 | 2019-06-11 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2019-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨豫忠孙克刚
|
杨豫忠孙克刚王君芳 [新增]
|
5 | 2019-05-22 | 联络员备案 |
何光辉
|
郭博文
|
6 | 2017-04-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
中裕(河南)能源控股有限公司:100%; [退出]
|
中裕(河南)能源控股有限公司; [新增]
|
7 | 2017-04-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
2000
|
3500.000000( + 75% )
|
8 | 2017-04-12 | 变更 |
中裕(河南)能源控股有限公司:100%;
|
中裕(河南)能源控股有限公司;
|
9 | 2017-04-12 | 变更 |
2000
|
3500.000000
|
10 | 2016-12-29 | 变更 |
燃气项目投资开****;燃气管道项目经营;加气站经营;新能源项目的开****。
|
城市燃气的配送与销售及燃气管道项目经营,管道燃气设施的建设运行,抢险、维修;燃气设备及器具销售、安装维修;汽车加气站建设及车用燃气加气,售电服务;供电设施承装、承修;配电网规则及建设。
|