序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹诚
|
卫伟
|
2 | 2020-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王景
|
曹诚
|
3 | 2018-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
邹风华
|
王景
|
4 | 2017-03-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
泰康人寿保险有限责任公司河南三门峡中心支公司
|
5 | 2017-03-03 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
泰康人寿保险股份有限公司灵宝支公司
|
泰康人寿保险有限责任公司河南三门峡灵宝支公司
|
6 | 2017-03-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
灵宝市尹溪路大湖金矿办公楼二楼
|
灵宝市尹溪路南段东侧6号楼
|
7 | 2017-03-03 | 市场主体类型变更变更 |
2211
|
2190
|
8 | 2017-03-03 | 市场主体类型变更变更 |
股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资)
|
其他有限责任公司分公司
|
9 | 2017-02-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
泰康人寿保险有限责任公司河南三门峡中心支公司
|
10 | 2017-02-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
泰康人寿保险股份有限公司灵宝支公司
|
泰康人寿保险有限责任公司河南三门峡灵宝支公司
|