序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白银有色集团股份有限公司 | 70% | 175000.0万人民币 |
2 | 成县金和国有资产投资管理有限公司 | 22.832% | 57080.0万人民币 |
3 | 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘察院 | 4.678% | 11695.0万人民币 |
4 | 甘肃省成县天成工贸有限责任公司 | 2.49% | 6225.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张鸿烈
|
|
2 |
李新林
|
|
3 |
王利军
|
|
4 |
贺巍
|
|
5 |
浩德成
|
|
6 |
陈汉勇
|
|
7 |
赵兴明
|
|
8 |
廖志平
|
|
9 |
金忠
|
|
10 |
朱占瑞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂
|
金忠 | 2012-12-28 |
2 |
甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿
|
赵兴明 | 2011-07-13 |
3 |
甘肃厂坝有色金属有限责任公司金成大厦
|
邓广鸿 | 2011-07-13 |
4 |
甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿招待所
|
任江 | 2011-07-13 |
5 |
甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿天水转运站
|
郝建忠 | 1991-04-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱占瑞:监事吕云洲:监事孙延林:监事王勋功:监事齐林:监事 [退出]赵兴明:董事兼总经理张鸿烈:董事长李新林:副董事长廖志平:董事浩德成:董事金忠:董事贺巍:董事王利军:董事陈汉勇:董事
|
王勋功:监事吕云洲:监事杨会选:监事 [新增]孙延林:监事朱占瑞:监事赵兴明:董事兼总经理张鸿烈:董事长李新林:副董事长贺巍:董事陈汉勇:董事王利军:董事廖志平:董事金忠:董事浩德成:董事
|
2 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕云洲:监事王勋功:监事齐林:监事孙延林:监事朱占瑞:监事张鸿烈:董事长兼总经理 [退出]李新林:副董事长张殿学:董事 [退出]贺巍:董事浩德成:董事陈汉勇:董事赵兴明:董事 [退出]金忠:董事廖志平:董事
|
朱占瑞:监事王勋功:监事齐林:监事吕云洲:监事孙延林:监事赵兴明:董事兼总经理 [新增]张鸿烈:董事长 [新增]李新林:副董事长贺巍:董事金忠:董事王利军:董事 [新增]浩德成:董事陈汉勇:董事廖志平:董事
|
3 | 2019-11-28 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘察院 :11695.0000万元甘肃省成县天成工贸有限责任公司 :6225.0000万元成县金和国有资产投资管理有限公司 :57080.0000万元白银有色集团股份有限公司 :175000.0000万元
|
白银有色集团股份有限公司 :175000.0000万元成县金和国有资产投资管理有限公司 :57080.0000万元甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘察院 :11695.0000万元甘肃省成县天成工贸有限责任公司 :6225.0000万元
|
4 | 2019-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕云洲:监事王建明:监事 [退出]王勋功:监事孙延林:监事牛东伟:监事 [退出]张康龙:董事长兼总经理 [退出]李新林:副董事长赵兴明:董事廖志平:董事贺巍:董事张朋定:董事 [退出]周晓君:董事 [退出]陈汉勇:董事张殿学:董事
|
吕云洲:监事齐林:监事 [新增]朱占瑞:监事 [新增]孙延林:监事王勋功:监事张鸿烈:董事长兼总经理 [新增]李新林:副董事长贺巍:董事赵兴明:董事浩德成:董事 [新增]金忠:董事 [新增]廖志平:董事陈汉勇:董事张殿学:董事
|
5 | 2019-11-28 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2019-11-28 | 联络员备案 |
何小宁
|
何小宁
|
7 | 2019-11-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
张康龙 [退出]
|
张鸿烈 [新增]
|
8 | 2018-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
雷思维 [退出]
|
张康龙 [新增]
|
9 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王勋功:监事牛东伟:监事王建明:监事吕云洲:监事孙延林:监事张康龙:董事兼总经理 [退出]雷思维:董事长 [退出]李新林:副董事长赵兴明:董事陈汉勇:董事贺巍:董事周晓君:董事张朋定:董事廖志平:董事
|
吕云洲:监事孙延林:监事王勋功:监事牛东伟:监事王建明:监事张康龙:董事长兼总经理 [新增]李新林:副董事长陈汉勇:董事赵兴明:董事张殿学:董事 [新增]廖志平:董事周晓君:董事贺巍:董事张朋定:董事
|
10 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建明:监事李新林:监事 [退出]廖志平:监事 [退出]袁积余:副董事长 [退出]赵海明:副董事长 [退出]张鸿烈:董事 [退出]武志谦:董事王吉松:董事 [退出]杜明:经理 [退出]马冀青:经理 [退出]
|
牛东伟:监事 [新增]王建明:监事吕云洲:监事 [新增]王勋功:监事 [新增]张康龙:董事兼总经理 [新增]雷思维:董事长 [新增]陈汉勇:董事 [新增]赵兴明:董事 [新增]武志谦:董事张朋定:董事 [新增]周晓君:董事 [新增]
|