序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺勇 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 贺兴保 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺勇
|
|
2 |
贺兴保
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2007-06-08 | 组织机构变更 |
【变更前内容】换照前内容:
|
【变更后内容】换照后内容:
|
2 | 2005-04-12 | 经营范围 |
【变更前内容】经营范围:工艺美术品(不含金银饰品)、五金交电、百货、酒、袋装食品、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、大型游乐设施的批****零售、代销;分支机构经营饮食服务和歌舞厅;茶秀、烟、酒、饮料的销售(限分支机构经营)。
|
【变更后内容】经营范围:工艺美术品(不含金银饰品)、五金交电、百货的销售;分支机构经营以下项目:饮食服务、歌舞厅、茶秀、烟、酒、饮料的销售。
|
3 | 2002-09-23 | 住所变更 |
变更前内容:西安市雁塔路中段5号楼一层101号
|
变更后内容:友谊西路76号
|
4 | 2002-04-17 | 经营范围 |
变更前内容:工艺美术品(不含金银饰品)、五金交电、百货、酒、袋装食品、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、大型游乐设施的批****零售、代销;分支机构经营饮食服务和歌舞厅。
|
变更后内容:工艺美术品(不含金银饰品)、五金交电、百货、酒、袋装食品、金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备、大型游乐设施的批****零售、代销;分支机构经营饮食服务和歌舞厅;茶秀、烟、酒、饮料的销售(限分支机构经营)。
|
5 | 2001-03-13 | 组织机构变更 |
变更前内容:*****4
|
变更后内容:*****
|