序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马祯 | 40% | 20万人民币 |
2 | 贾树荣 | 30% | 15万人民币 |
3 | 安爱珍 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马祯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 经营期限(营业期限)备案 |
自2008年06月06日 至2018年06月05日
|
自2008年06月06日 至2028年06月05日
|
2 | 2008-07-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-6-6 14:56:472008-6-5 14:56:56
|
2008-6-6 14:56:47 2018-6-5 14:56:47
|