序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜伟 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 杜顺武 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜伟
|
|
2 |
魏菊玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜顺武:监事 [退出]杜伟:执行董事兼总经理
|
魏菊玲:监事 [新增]杜伟:执行董事兼总经理
|
2 | 2021-05-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2010年10月28日 至2020年10月27日
|
自2010年10月28日 至2030年10月27日
|