序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 代忠花 | ||
2 | 李运普 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
代忠花
|
|
2 |
李运普
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
代忠花李簪 [退出]
|
代忠花李运普 [新增]
|
2 | 2018-03-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
代忠花:80%;李簪:20%; [退出]
|
李运普; [新增]代忠花;
|
3 | 2013-09-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
新蔡县伊星清真食品有限公司
|
河南伊星清真食品有限公司
|
4 | 2013-09-25 | 实收资本变更 |
50.000000
|
100.000000( + 100% )
|
5 | 2013-09-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000
|
100.000000( + 100% )
|
6 | 2012-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李簪
|
代忠花
|
7 | 2011-07-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
代忠花
|
李簪
|