序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | SIICEnvironmentHoldingsLtd.(上海实业环境控股有限公司) | ||
2 | AsiaWaterInvestmentsPte.Ltd. |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱大治
|
|
2 |
王培刚
|
|
3 |
阳建伟
|
|
4 |
杨斌
|
|
5 |
徐晓冰
|
|
6 |
孙赣钦
|
|
7 |
张拥军
|
|
8 |
陈浩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上实环境控股(武汉)有限公司拜城分公司
|
别特夫 | 2012-07-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)冯骏(董事) [退出]阳建伟(董事)朱大治(董事长)杨斌(总经理)张拥军(监事)
|
杨斌(董事) [新增]王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)阳建伟(董事)朱大治(董事长)杨斌(总经理)张拥军(监事)
|
2 | 2021-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄汉光
|
朱大治
|
3 | 2021-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)冯骏(董事)阳建伟(董事)黄汉光(董事长) [退出]杨斌(总经理)张拥军(监事)
|
王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)冯骏(董事)阳建伟(董事)朱大治(董事长) [新增]杨斌(总经理)张拥军(监事)
|
4 | 2021-04-26 | 投资总额变更 |
105000
|
139000.000000( + 32.38095% )
|
5 | 2021-04-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
SIIC Environment Holdings Ltd.(上海实业环境控股有限公司):78.65%; [退出]Asia Water Investments Pte.Ltd.:37.42%; [退出]
|
Asia Water Investments Pte.Ltd.:34.39%; [新增]SIIC Environment Holdings Ltd.(上海实业环境控股有限公司):65.61%; [新增]
|
6 | 2021-04-26 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-04-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
35000
|
46637.597803( + 33.25028% )
|
8 | 2019-03-14 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2018-06-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)冯骏(董事)阳建伟(董事)黄汉光(董事长)黄汉光(总经理) [退出]张拥军(监事)
|
王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)冯骏(董事)阳建伟(董事)黄汉光(董事长)杨斌(总经理) [新增]张拥军(监事)
|
10 | 2018-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)冯骏(董事)阳建伟(董事)黄汉光(董事长)黄汉光(总经理)张拥军(监事)
|
王培刚(董事)孙赣钦(监事)徐晓冰(董事)冯骏(董事)阳建伟(董事)黄汉光(董事长)杨斌(总经理) [新增]张拥军(监事)
|