序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | KOKI TECHNIK Transmission Systems GmbH | 100% | 1147.390000万欧元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高健
|
|
2 |
瞿刚
|
|
3 |
万方斌
|
|
4 |
耿华
|
|
5 |
胡昱敏
|
|
6 |
Mr Daniel Sonntag
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
雷自力
|
高健
|
3 | 2021-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷自力(董事长) [退出]瞿刚(董事)万方斌(董事)耿华(总经理)胡昱敏(监事)
|
耿华(总经理)瞿刚(董事)万方斌(董事)胡昱敏(监事)高健(董事长) [新增]
|
4 | 2021-04-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
KOKI TECHNIK Transmission Systems GmbH:100%;
|
KOKI TECHNIK Transmission Systems GmbH:100%;
|
5 | 2021-04-21 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷自力(董事长)瞿刚(董事)万方斌(董事)Carsten [退出]Fuchs(监事) [退出]Marc [退出]Boos(董事) [退出]耿华(总经理)
|
雷自力(董事长)瞿刚(董事)万方斌(董事)耿华(总经理)胡昱敏(监事) [新增]
|
7 | 2021-04-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1140.000000
|
1147.39( + 0.64825% )
|
8 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
瞿刚(董事)万方斌(董事)CarstenFuchs(监事)雷自力(董事长)MarcBoos(董事兼总经理) [退出]
|
雷自力(董事长)瞿刚(董事)万方斌(董事)CarstenFuchs(监事)MarcBoos(董事) [新增]耿华(总经理) [新增]
|
9 | 2020-01-03 | 章程备案 |
|
|
10 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
万方斌(董事)CarstenFuchs(监事)雷自力(董事长)MarcBoos(董事兼总经理)Daniel [退出]Sonntag(董事) [退出]
|
瞿刚(董事) [新增]万方斌(董事)CarstenFuchs(监事)雷自力(董事长)MarcBoos(董事兼总经理)
|