序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉市硚房集团有限责任公司 | 65% | 195.0万人民币 |
2 | 武汉市硚房集团宝庆物业管理有限责任公司 | 30% | 90.0万人民币 |
3 | 胡红卫 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵亮
|
|
2 |
叶笑波
|
|
3 |
吴利文
|
|
4 |
胡红卫
|
|
5 |
曹庆忠
|
|
6 |
彭传虎
|
|
7 |
吴斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
叶笑波(副董事长)陈玉琳(董事长) [退出]彭传虎(监事)胡红卫(董事)吴利文(董事)曹庆忠(董事)
|
叶笑波(副董事长)彭传虎(监事)胡红卫(董事)吴利文(董事)曹庆忠(董事)赵亮(董事长) [新增]
|
2 | 2019-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈玉琳
|
赵亮
|
3 | 2019-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶笑波(副董事长)陈玉琳(董事长) [退出]彭传虎(监事)胡红卫(董事)吴利文(董事)曹庆忠(董事)
|
叶笑波(副董事长)彭传虎(监事)胡红卫(董事)吴利文(董事)曹庆忠(董事)赵亮(董事长) [新增]
|
4 | 2016-03-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
自:2009-09-11 至:2015-04-19
|
自:2009-09-11 至:2035-04-19
|
5 | 2011-06-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
湖北爱登堡电梯销售有限公司
|
武汉市汉广电梯销售有限公司
|
6 | 2011-01-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
自:2009-09-11 至:2010-12-27
|
自:2009-09-11 至:2015-04-19
|
7 | 2011-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海爱登堡电梯有限公司:(%):*:*%,现金,90.0) ;武汉市硚房集团有限责任公司:(%):*:*%,现金,37.94) ;
|
上海爱登堡电梯有限公司:(%):*:*%,现金,90.0) ;武汉市硚房集团有限责任公司:(%):*:*%,现金,37.94) ;
|
8 | 2011-01-19 | 实收资本变更 |
142.94
|
300.0( + 109.87827% )
|
9 | 2010-04-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
自:2009-09-11 至:2009-12-27
|
自:2009-09-11 至:2010-12-27
|
10 | 2009-09-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱志雄
|
陈玉琳
|