序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李英 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李英
|
|
2 |
刘洪美
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李英(执行董事兼总经理)刘攀玉(监事) [退出]
|
李英(执行董事兼总经理)刘洪美(监事) [新增]
|
2 | 2020-08-17 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-08-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-08-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李英:90%;刘攀玉:10%; [退出]
|
李英:100%;
|
5 | 2014-12-02 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
钢结构工程安装(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营)。
|
钢结构工程安装;机械设备安装(不含特种设备)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
6 | 2011-12-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李英(90.0%)(540.0,90.0%,现金,108.0) 2013-12-08 ;刘攀玉(10.0%)(60.0,10.0%,现金,12.0) 2013-12-08 ;
|
李英(90.0%)(540.0,90.0%,现金,540.0) ;刘攀玉(10.0%)(60.0,10.0%,现金,60.0) ;
|
7 | 2011-12-16 | 实收资本变更 |
120.0
|
600.0( + 400% )
|