序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖国树 | 100% | 2400.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍正来
|
|
2 |
廖国树
|
|
3 |
吴先美
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-12-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
|
长期
|
3 | 2021-12-15 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高凤兰(监事) [退出]霍正来(执行董事兼总经理)
|
廖国树(监事) [新增]霍正来(执行董事兼总经理)
|
5 | 2021-12-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
廖斌魁:80%; [退出]廖国树:20%;
|
廖国树:100%;
|
6 | 2019-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖斌魁(执行董事), [退出]霍娟(监事), [退出]霍正来(经理)
|
高凤兰(监事), [新增]霍正来(执行董事兼总经理)
|
7 | 2019-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖斌魁(执行董事)霍娟(监事)余丽美(经理) [退出]
|
廖斌魁(执行董事)霍娟(监事)霍正来(经理) [新增]
|
8 | 2019-08-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
余丽美
|
霍正来
|
9 | 2019-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
廖斌魁(执行董事)霍娟(监事)余丽美(经理) [退出]
|
廖斌魁(执行董事)霍娟(监事)霍正来(经理) [新增]
|
10 | 2017-12-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
洪山区广八路115号银海雅苑E栋7层E01室
|
洪山区广八路115号银海雅苑E栋7层E01室(仅限办公)
|