序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓辉 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 曾妮 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓辉
|
|
2 |
曾妮
|
|
3 |
梁军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-05-12
|
长期
|
2 | 2016-06-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邓辉(监事);曾妮(执行董事/总经理);
|
邓辉(执行董事/总经理);曾妮(监事);
|
3 | 2016-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
邓辉(监事)曾妮(执行董事/总经理)
|
邓辉(执行董事/总经理)曾妮(监事)
|
4 | 2016-06-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
徐敢 ; [退出]曾妮 ;
|
邓辉 ; [新增]曾妮 ;
|
5 | 2016-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
曾妮
|
邓辉
|
6 | 2011-03-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邓辉:(%):*:*%,实物,20.0) ;曾妮:(%):*:*%,实物,45.0) ;
|
邓辉:(%):*:*%,实物,20.0) ;曾妮:(%):*:*%,实物,45.0) ;
|
7 | 2009-04-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邓辉:(%):*:*%,实物,20.0);曾妮:(%):*:*%,实物,30.0);
|
邓辉:(%):*:*%,实物,20.0);曾妮:(%):*:*%,实物,30.0);
|
8 | 2009-04-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
自:1999-05-14 至:2009-05-12
|
自:1999-05-14 至:2019-05-12
|