序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉合旭控股有限公司 | 55% | 3300.0万人民币 |
2 | 史玉升 | 20% | 1200.0万人民币 |
3 | 武汉华中科技大产业集团有限公司 | 10% | 600.0万人民币 |
4 | 梁书云 | 3.41667% | 205.0万人民币 |
5 | 李晨辉 | 2.5% | 150.0万人民币 |
6 | 刘洁 | 2.08333% | 125.0万人民币 |
7 | 史云松 | 1.66667% | 100.0万人民币 |
8 | 陶明元 | 1.66667% | 100.0万人民币 |
9 | 魏青松 | 1% | 60.0万人民币 |
10 | 周钢 | 0.83333% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王晶
|
|
2 |
裴西彬
|
|
3 |
文世峰
|
|
4 |
胡紫嫣
|
|
5 |
周智浩
|
|
6 |
刘洁
|
|
7 |
罗琳
|
|
8 |
康雨群
|
|
9 |
栾春梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉合旭控股有限公司:52%;史玉升:20%;武汉华中科技大产业集团有限公司:10%;梁书云:3.4167%;雷英:3%; [退出]李晨辉:2.5%;刘洁:2.0833%;史云松:1.6667%;陶明元:1.6667%;魏青松:1%;周钢:0.8333%;李中伟:0.6667%;张李超:0.5%;吴甲民:0.3333%;宋波:0.1667%;文世峰:0.0833%;闫春泽:0.0833%;
|
武汉华中科技大产业集团有限公司:10%;史玉升:20%;魏青松:1%;李晨辉:2.5%;张李超:0.5%;宋波:0.1667%;吴甲民:0.3333%;文世峰:0.0833%;陶明元:1.6667%;周钢:0.8333%;李中伟:0.6667%;梁书云:3.4167%;史云松:1.6667%;闫春泽:0.0833%;刘洁:2.0833%;武汉合旭控股有限公司:55%;
|
2 | 2022-06-21 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周智浩(董事)刘洁(监事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗琳(监事)何椿(董事) [退出]
|
周智浩(董事)刘洁(监事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗琳(监事)胡紫嫣(董事) [新增]
|
4 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓北(董事) [退出]刘洁(监事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗琳(监事)何椿(董事)
|
周智浩(董事) [新增]刘洁(监事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗琳(监事)何椿(董事)
|
5 | 2019-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉合旭控股有限公司:*%;史玉升:*%;武汉华中科技大产业集团有限公司:*%;梁书云:*%;李晨辉:*%;刘洁:*%;史云松:*%;陶明元:*%;魏青松:*%;周钢:*%;李中伟:*%;张李超:*%;吴甲民:*%;宋波:*%;文世峰:*%;闫春泽:*%;
|
武汉华中科技大产业集团有限公司:*%;史玉升:*%;魏青松:*%;李晨辉:*%;张李超:*%;宋波:*%;吴甲民:*%;文世峰:*%;陶明元:*%;周钢:*%;李中伟:*%;梁书云:*%;史云松:*%;闫春泽:*%;刘洁:*%;武汉合旭控股有限公司:*%;雷英:*%; [新增]
|
6 | 2019-07-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2017-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晓北(董事)刘洁(监事)杨汉刚(董事) [退出]王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗彬(监事)
|
何椿(董事) [新增]王晓北(董事)刘洁(监事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗彬(监事)
|
8 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王晓北(董事)刘洁(监事)杨汉刚(董事) [退出]王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗彬(监事)
|
何椿(董事) [新增]王晓北(董事)刘洁(监事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗彬(监事)
|
9 | 2017-10-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晓北(董事)刘洁(监事)夏铮(董事) [退出]谢汉梅(监事) [退出]杨汉刚(董事)王晶(董事长)王敏(董事) [退出]詹志辉(董事) [退出]裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)叶建国(董事) [退出]
|
王晓北(董事)刘洁(监事)杨汉刚(董事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗琳(监事) [新增]
|
10 | 2017-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓北(董事)刘洁(监事)夏铮(董事) [退出]谢汉梅(监事) [退出]杨汉刚(董事)王晶(董事长)王敏(董事) [退出]詹志辉(董事) [退出]裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)叶建国(董事) [退出]
|
王晓北(董事)刘洁(监事)杨汉刚(董事)王晶(董事长)裴西彬(董事兼总经理)康雨群(监事)文世峰(董事)罗琳(监事) [新增]
|