序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴敏 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 李春华 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春华
|
|
2 |
吴敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-27 | 联络员备案 |
吴瑜
|
吴瑜
|
2 | 2019-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李群芳
|
李春华
|
3 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴忠(监事) [退出]李群芳(执行董事兼总经理) [退出]
|
吴敏(监事) [新增]李春华(执行董事兼总经理) [新增]
|
4 | 2019-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴忠:*%; [退出]李群芳:*%; [退出]
|
李春华:*%; [新增]吴敏:*%; [新增]
|
5 | 2018-10-16 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
6 | 2018-10-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-09-26
|
2038-09-26
|
7 | 2018-10-16 | 其他事项备案 |
无
|
100000003,100000007,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023,
|