序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋超 | 80% | 8000.0万人民币 |
2 | 杨杰 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋超
|
|
2 |
杨杰
|
|
3 |
徐涛
|
|
4 |
司海源
|
|
5 |
刘志明
|
|
6 |
罗晓辉
|
|
7 |
胡玄
|
|
8 |
邱琼
|
|
9 |
陈琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
3 | 2021-03-31 | 市场主体类型变更 |
|
|
4 | 2021-03-31 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-03-31 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|
6 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2021-01-26 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-01-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
9 | 2020-09-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
10 | 2020-09-09 | 章程备案 |
|
|