序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马文波(其他人员) [退出]
|
张万军(负责人) [新增]
|
2 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周玉玲
|
张万军
|
3 | 2017-12-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
余雷
|
周玉玲
|
4 | 2016-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵秀玲
|
余雷
|
5 | 2016-09-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
十堰市张湾区车城西路102号
|
十堰市张湾区车城西路189号10幢-3-2
|